Beatrice Lauener
domicilié à Dentenberg, de Lauterbrunnen Mandats actifs: lauener liveproject Connecté à: Alfred Lauener Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Lauener" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Lauener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Lauener" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Lauener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beatrice Lauener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beatrice Lauener
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Personnes privées avec le nom Beatrice Lauener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beatrice Lauener
Numéro de publication: 1901417, Registre du commerce Berne, (36)
Fotohaus Fritz Lauener AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.062.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 4, Publ. 5352368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener, Fritz, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lauener, Therese, von Brienz BE und Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Christian, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6179442, Registre du commerce Berne, (36)
mountainworld gmbh, in Ostermundigen, CH-035.4.035.360-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2005, S. 2, Publ. 2977808).
Firma neu:
mountainworld gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Alfred, von Lauterbrunnen, in Dentenberg (Vechigen), Liquidator und Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Dentenberg (Vechigen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5352368, Registre du commerce Berne, (36)
Fotohaus Fritz Lauener AG, in Lauterbrunnen, CH-092.3.006.011-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.1995, S. 3068).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fotogeschäftes sowie den Handel mit und Verkauf von Unterhaltungselektronik und Souvenirartikeln. Die Gesellschaft führt einen Postkartenverlag. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ueli Michel, von Bönigen, in Bönigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Lauener, Christian, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].