Marlies Laubacher Trost
domicilié à Muri, de Muri (AG) Mandats actifs: Haus und Raum AG, Innovalis AG Connecté à: Daniela Marani, Günter Wolfgang Trost, Nicole Laubacher Neiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marlies Laubacher Trost" à jour.Vous suivez maintenant "Marlies Laubacher Trost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marlies Laubacher Trost" à jour.Vous suivez maintenant "Marlies Laubacher Trost".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marlies Laubacher Trost
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marlies Laubacher Trost
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Marlies Laubacher Trost
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marlies Laubacher Trost
Numéro de publication: 4360116, Registre du commerce Argovie, (400)
Haus und Raum AG, in Muri AG, CH-400.3.030.269-8, Aarauerstrasse 7, 5630 Muri AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2008.
Zweck:
Erstellung von Bauten, Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie von Rechten an solchen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 31.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Trost, Günter, von Muri AG, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laubacher Trost, Marlies, von Muri AG, in Muri AG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2887348, Registre du commerce Argovie, (400)
Refline (Schweiz) AG, in Muri AG, CH-241.3.002.525-7, Entwicklung, Lizenzierung und Vertrieb von Software-Tools für die Steuerung des gesamten Rekrutierungsprozesses und weitere Anwendungsbereiche im Human Resources Management usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2004, S. 2, Publ. 2173638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter B., von Bünzen, in Wangen bei Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubacher Trost, Marlies, von Muri AG, in Muri AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1209230, Registre du commerce Argovie, (400)
Refline (Schweiz) AG, bisher in Rickenbach SO, Entwicklung, Lizenzierung und Vertrieb von Software-Tools für die Steuerung des gesamten Rekrutierungsprozesses und weitere Anwendungsbereiche im Human Resources Management usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2002, S. 12, Publ. 640796).
Gründungsstatuten:
04.09.2002.
Statutenänderung:
29.09.2003.
Sitz neu:
Muri AG.
Domizil neu:
Marktstrasse 12, 5630 Muri AG.
Zweck:
Entwicklung, Lizenzierung und Vertrieb von Software-Tools für die Steuerung des gesamten Rekrutierungsprozesses und weitere Anwendungsbereiche im Human Resources Management, Erbringung allgemeiner Beratungsleistungen und Services in der Personalvermittlung und in allgemeinen Personalfragen: die Gesellschaft kann damit im Zusammenhang stehende Produkte und Dienstleistungen verkaufen oder lizenzieren, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB und können auch rechtsgültig durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger & Bugnon AG, in Olten, Revisionsstelle [wie bisher];
Laubacher Trost, Marlies, von Muri AG, in Muri AG, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Müller, Peter B., von Bünzen, in Wangen bei Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].