Oliver Thorsten Christian Lang
domicilié à Schindellegi, de Allemagne Mandats actifs: Oliver Lang Consult GmbH, Swiss Fintech AG Connecté à: Felix Rudolf Ehrat, Stefan Mühlemann, Dario M. S. Zogg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Oliver Thorsten Christian Lang" à jour.Vous suivez maintenant "Oliver Thorsten Christian Lang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Oliver Thorsten Christian Lang" à jour.Vous suivez maintenant "Oliver Thorsten Christian Lang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Oliver Thorsten Christian Lang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Oliver Thorsten Christian Lang
Service concernant conseil aux entreprises
Recherche et développement
Service concernant conseil aux entreprises
Recherche et développement
Personnes privées avec le nom Oliver Thorsten Christian Lang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Oliver Thorsten Christian Lang
Numéro de publication: HR02-1005482658, Registre du commerce Zurich
wefox Group Plus AG, in Zürich, CHE-465.554.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108544).
Domizil neu:
Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamm, Dr. Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Glarus Süd, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morant, Marc Olivier, von Oberbüren, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005368234, Registre du commerce Berne
wefox Services Schweiz AG, in Roggwil (BE), CHE-175.573.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135610). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Beciri, Suad, serbischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Pascal, von Riggisberg, in Grossdietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Debrunner, Monika, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elkaz, Osman, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasniqi, Leutrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maloku, Mergim, deutscher Staatsangehöriger, in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternicola, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Verena, von Dagmersellen, in Stadel b. Niederglatt (Stadel), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schück, Andreas, von Rüschlikon, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Topalli, Vedat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wynau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005361181, Registre du commerce Berne
wefox Switzerland AG, in Roggwil (BE), CHE-347.026.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Suad, serbischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Pascal, von Riggisberg, in Grossdietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Debrunner, Monika, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elkaz, Osman, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasniqi, Leutrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maloku, Mergim, deutscher Staatsangehöriger, in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternicola, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Verena, von Dagmersellen und Surses, in Stadel b. Niederglatt (Stadel), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schück, Andreas, von Rüschlikon, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Topalli, Vedat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wynau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.