Urs Fred Lampert
domicilié à Lutzenberg, de Allemagne Mandats actifs: Swisstrotter GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Fred Lampert" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Fred Lampert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Fred Lampert" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Fred Lampert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Fred Lampert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Fred Lampert
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Urs Fred Lampert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Fred Lampert
Numéro de publication: 3108945, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baulandpool AG, in Mörschwil, CHE-111.959.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Urs, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lampert, Michèle, von Birwinken, in Mörschwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gencer, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6984944, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Swisstrotter GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.002.035-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 19, Publ. 6006666).
Statutenänderung:
17.12.2012.
Sitz neu:
Lutzenberg.
Domizil neu:
Grund 69, 9405 Wienacht-Tobel.
Zweck neu:
Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Erbringung von Immobilienmarketing und Immobilienberatung, Planung und Realisation von Hoch- und Tiefbauprojekten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Urs Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Nussbaumen TG (Hüttwilen)].
Numéro de publication: 6006666, Registre du commerce Zoug, (170)
baueyes GmbH, bisher in Hüttwilen, CH-170.4.002.035-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 14, Publ. 5858254).
Gründungsstatuten:
01.07.1998.
Statutenänderung:
20.12.2010.
Firma neu:
Swisstrotter GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Reichlin Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6302 Zug.
Zweck neu:
Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Erbringung von Immobilienmarketing und Immobilienberatung sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.10.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäuble, Andreas, von Laufenburg, in Neuenhof, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Urs Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Nussbaumen TG , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].