Tobias Läderach
domicilié à Wichtrach, de Bern Mandats actifs: freshtrade solutions (Schweiz) AG, BSST AG et plus Connecté à: Thierry Kneissler, Jürg Zwahlen, Marco Bühler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Läderach" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Läderach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Läderach" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Läderach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tobias Läderach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tobias Läderach
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Tobias Läderach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tobias Läderach
Numéro de publication: HR02-1006126771, Registre du commerce Berne, (36)
BEGASOFT AG, in Bern, CHE-104.149.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Markus, von Hochdorf, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mügeli, Josef genannt Sepp, von Lüscherz, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lüscherz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufer, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotzetter, David, von Tentlingen, in St. Antoni (Tafers), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borer, Björn, von Grindel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läderach, Tobias, von Bern, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz].
Numéro de publication: HR02-1006077989, Registre du commerce Berne, (36)
freshtrade.ch gmbh, in Steffisburg, CHE-351.601.855, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631505).
Statutenänderung:
06.06.2024. 02.07.2024. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.07.2024 und Bilanz per 31.03.2024 mit Aktiven von CHF 113'949.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'771.61 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
freshtrade solutions (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(freshtrade solutions (Schweiz) SA) (freshtrade solutions (Schweiz) Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 06.06.2024 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder in elektronischer Form.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Marco, von Aeschi bei Spiez, in Thierachern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Läderach, Tobias, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zwahlen, Jürg, von Saanen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005812754, Registre du commerce Berne, (36)
Xurce AG, in Bern, CHE-460.422.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läderach, Tobias, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Nicolas, von Biglen, in Greng, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huber, Tomas, von Bowil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].