Pia Lack
domicilié à Pieterlen, de Obergösgen Mandats actifs: BiFri GmbH, Eulogic Lack Connecté à: Edwin Schwab Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pia Lack" à jour.Vous suivez maintenant "Pia Lack".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pia Lack" à jour.Vous suivez maintenant "Pia Lack".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pia Lack
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pia Lack
Fourniture de services informatiques
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Fourniture de services informatiques
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Pia Lack
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pia Lack
Numéro de publication: HR01-1004862760, Registre du commerce Berne, (36)
BiFri GmbH, in Biel/Bienne, CHE-309.959.100, Freiburgstrasse 14, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich und damit verbundenen Dienstleistungen und Handel mit Produkten im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, die Tätigkeit als Generalunternehmung, Immobilien-Treuhand, Verwaltungen aller Art, ausführen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich per Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lack, Pia, von Obergösgen, in Pieterlen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwab, Edwin, von Gals, in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 7193390, Registre du commerce Berne, (36)
Eulogic Lack, in Biel/Bienne, CH-073.1.009.890-1, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1999, S. 3745).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Pia, von Obergösgen, in Pieterlen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gerolfingen (Täuffelen)].
Registre du commerce Berne, (36)
programmierzentrum.ch AG, in Biel BE, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Internettechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2001, S. 2678).
Domizil neu:
Feldeckstrasse 16, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Pia, von Obergösgen, in Biel BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Rosmarie, von St. Margrethen, in Auvernier, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.