Philippe Gérard Marcel Lac
domicilié à Neuchâtel, de France Mandats actifs: HLD Clean Consult SA, Cleantex Services AG Connecté à: Thomas Kyburz, Marcel Kutter, Sylvain Wehrlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Gérard Marcel Lac" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Gérard Marcel Lac".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Gérard Marcel Lac" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Gérard Marcel Lac".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Gérard Marcel Lac
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Gérard Marcel Lac
Nettoyage de bâtiments
Blanchisserie
Nettoyage de bâtiments
Blanchisserie
Personnes privées avec le nom Philippe Gérard Marcel Lac
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Gérard Marcel Lac
Numéro de publication: 5978282, Registre du commerce Zoug, (170)
QEL BRUNNER AG, bisher in Rüti ZH, CH-020.3.023.293-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 21, Publ. 5813164).
Gründungsstatuten:
30.05.2000.
Statutenänderung:
30.11.2010.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Birkenmatt 10, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Handel mit Verbrauchsgütern und Einrichtungsgegenständen für Reinraum-, Spital- und Labor, Erbringen von Dienstleistungen für Reinraum-, Spital- und Labor-Bedarf;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma QEL Brunner, in Rüti ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 219'438.72 und Passiven von CHF 161'430.07, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.--, liberiert mit je CHF 500.--, ausgegeben werden und CHF 28'008.65 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Daniel, von Rüti ZH, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Honegger, Stefan, von Rüti ZH, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Frank, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Hildisrieden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hübscher, Heidi, von Seedorf BE, in Volketswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lac, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Henzi, Urs Henri Hans, von Buttwil, in St-Sulpice VD, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher).
Numéro de publication: 5703850, Registre du commerce Zurich, (20)
QEL BRUNNER AG, in Rüti ZH, CH-020.3.023.293-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 27, Publ. 4920728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Geraldine, von Brunnadern, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Daniel, von Rüti ZH, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Stefan, von Rüti ZH, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Hans Peter, von Brunnadern, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Brunnadern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Frank, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Marly, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Heidi, von Seedorf BE, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lac, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5252946, Registre du commerce Berne, (36)
Cleantex Services AG, in Köniz, CH-035.3.012.383-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 4, Publ. 4931854).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lac, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].