Christian Labhardt
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Kurt und Helen Forrer-Ely Stiftung, General Transport AG Connecté à: Rolf Wunderlin, Mike Montigel, Bernhard Zaugg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Labhardt" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Labhardt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Labhardt" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Labhardt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Labhardt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Labhardt
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres services de transport
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Christian Labhardt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Labhardt
Numéro de publication: HR02-1004686181, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kurt und Helen Forrer-Ely Stiftung, in Basel, CHE-109.753.023, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, S.0, Publ. 2958687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Ronald, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhardt, Christian, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6332956, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
General Transport AG, in Basel, CH-270.3.002.579-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, S. 0, Publ. 6172856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mumenthaler, Fritz P., von Murgenthal, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speiser, Andreas, von Gelterkinden, in Basel, Delegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung und CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hongkong (HK), Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koenig, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Kurt, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eckert, Patrick, von Basel, in Pratteln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Labhardt, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Roland, von Schlans, in Schötz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Bernhard, von Trub, in Nänikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5025328, Registre du commerce Lucerne, (100)
Modeboutique CLEModa GmbH, in Meggen, CH-100.4.785.570-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2005, S. 9, Publ. 3011552).
Statutenänderung:
5.05.2009.
Firma neu:
Modeboutique CLEModa GmbH in Liquidation. Mitteilungen erfolgen brieflich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.05.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o ITV-Treuhand AG, Hallwilerweg 2, Postfach, 6000 Luzern 7.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhardt, Christiane, von Kriens, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meseck, Esther, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ITV-Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.015.498-9), Liquidatorin.