Ivan Kym
domicilié à Möhlin, de Möhlin Mandats actifs: TeamKym GmbH Connecté à: Jacqueline Kym Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Kym" à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Kym".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Kym" à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Kym".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivan Kym
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivan Kym
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Ivan Kym
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivan Kym
Numéro de publication: 3822707, Registre du commerce Argovie, (400)
TeamKym GmbH, in Möhlin, CHE-185.025.078, Titlisstrasse 22c, 4313 Möhlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.10.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sportmanagement, Organisation von Sponsoring- und Sportanlässen sowie Beratung im Sportmarketing;
kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, insbesondere Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern, Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.10.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kym, Jacqueline, von Mosnang und Möhlin, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kym, Ivan, von Möhlin, in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6923058, Registre du commerce Argovie, (400)
Stamm Bau AG, in Rheinfelden, CH-400.9.020.127-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6681656).
mit Hauptsitz in:
Binningen.
Domizil neu:
Gerstenweg, 4310 Rheinfelden.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.902.181 [CH-270.3.003.271].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 16.12.1998].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Teilweise gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Theodor, von Pratteln, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümin, René, von Freienbach, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider-Kenel, Elsbeth, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kym, Ivan, von Möhlin, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6681656, Registre du commerce Argovie, (400)
Stamm Bau AG, in Rheinfelden, CH-400.9.020.127-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 2, Publ. 4150718).
mit Hauptsitz in:
Binningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böni, Franz, von Möhlin, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kym, Ivan, von Möhlin, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.