Barbara Kusters-Lattmann
domicilié à Hergiswil, de Stäfa Mandats actifs: BOXLY GmbH, EnergyHouzz Trading GmbH et plus Connecté à: Robert Martin Kusters, Robert Martin Kusters Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Kusters-Lattmann" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Kusters-Lattmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Kusters-Lattmann" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Kusters-Lattmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Kusters-Lattmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Kusters-Lattmann
Stockage et logistique
Autres travaux de construction
Exploitation des autres institutions financières
Autres activités libérales
Stockage et logistique
Autres travaux de construction
Exploitation des autres institutions financières
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Barbara Kusters-Lattmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Kusters-Lattmann
Numéro de publication: HR02-1006136549, Registre du commerce Nidwald
Sun Capital Fund AG, bisher in Luzern, CHE-458.093.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609792).
Statutenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Seestrasse 41, 6052 Hergiswil NW.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschafter erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail an die Adresse der im Aktienbuch eingetragen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee];
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee].
Numéro de publication: HR02-1005715322, Registre du commerce Lucerne, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621827).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Firma neu:
BOXLY GmbH. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005621827, Registre du commerce Lucerne, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Mieten und Vermieten, die Bereitstellung und Verwaltung von Lagerflächen, von kommerziellen und administrativen Flächen, von Fahrzeugen, den Transport und Logistikdienstleistungen. Sie bezweckt die Vermittlung von Versicherungen, den Betrieb eines E-Shops sowie den Kauf und Verkauf von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Personal verleihen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten oder weiter veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Mit Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sun Capital Fund AG (CHE-458.093.995), in Luzern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.