Burak Kurt
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: VIF Consult GmbH in Liquidation, unisana GmbH in Liquidation et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Burak Kurt" à jour.Vous suivez maintenant "Burak Kurt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Burak Kurt" à jour.Vous suivez maintenant "Burak Kurt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Burak Kurt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Burak Kurt
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Exploiter des bars
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Exploiter des bars
Personnes privées avec le nom Burak Kurt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Burak Kurt
Numéro de publication: HR02-1005685871, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VIF Consult GmbH, in Basel, CHE-236.506.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanaj, Kreshnik, von Wauwil, in Büron, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Burak, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005655222, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VIF Consult GmbH, bisher in Sursee, CHE-236.506.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433405).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kleinhüningeranlage 15, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Burak, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fanaj, Kreshnik, von Wauwil, in Büron, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005609657, Registre du commerce Zurich, (20)
unisana GmbH, in Dietikon, CHE-238.121.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ajeti, Halim, von Geuensee, in Triengen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Burak, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].