Ulrich Kunz
domicilié à Dürnten, de Wald (ZH) Mandats actifs: perspectas gmbh, Kunz Worklife Sparring Connecté à: Beat Rebsamen, Nicole Rebsamen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Kunz" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Kunz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Kunz" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Kunz".
|
|
Ulrich Kunz
domicilié à Kirchberg, de Ersigen Mandats actifs: WIKU Spezialmontagen, Widmer u. Kunz Connecté à: Stefan Widmer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Kunz" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Kunz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Kunz" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Kunz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrich Kunz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrich Kunz
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités sociales
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités sociales
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Ulrich Kunz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrich Kunz
Numéro de publication: HR02-1005146735, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Ulrich Kunz AG Baugeschäft, in Neunforn, CHE-107.466.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, S.0, Publ. 1688245).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Firma neu:
Kunz AG Baugeschäft.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Oberneunforn (Neunforn), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Christian, von Grabs, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004812030, Registre du commerce Zurich, (20)
Schmittenbach Garage AG, in Wald (ZH), CHE-105.142.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2002, S.18, Publ. 657762).
Statutenänderung:
10.01.2020.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Garageeinrichtungen, Büroeinrichtungen, Magazinraumeinrichtungen, Velowerkstatteinrichtungen, Pneuraumeinrichtungen, Waschraumeinrichtungen, diverse Ersatzteile sowie einen Ölvorrat zum Preise von höchstens CHF 17'500.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Grosswangen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MTS Müller Treuhand Steg, in Fischenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Ruth, von Stadel, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster].
Numéro de publication: HR02-1004569402, Registre du commerce Zurich, (20)
Electrosuisse Service AG, in Fehraltorf, CHE-106.146.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3613475).
Statutenänderung:
21.01.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Umfeld von Energieversorgungsinstallationen und dem sicheren Umgang mit Elektrizität. Dies beinhaltet unter anderem die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Elektroinstallationskontrollen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avak, Björn Hendrik, von Glarus Nord, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.