Lea Kummer
domicilié à Büren an der Aare, de Malters Mandats actifs: Galli Hoch- und Tiefbau AG Connecté à: Michel Vogt, Stefan Ruchti, Barbara Christine Galli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lea Kummer" à jour.Vous suivez maintenant "Lea Kummer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lea Kummer" à jour.Vous suivez maintenant "Lea Kummer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lea Kummer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lea Kummer
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Lea Kummer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lea Kummer
Numéro de publication: HR02-1005325412, Registre du commerce Valais, (600)
Verein Schweizer Ski- und Snowboardschule Riederalp, in Riederalp, CHE-100.703.562, Verein (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Marc Armin, von Riederalp, in Riederalp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten;
Kummer, Leander William, genannt Willy, von Riederalp, in Greich (Riederalp), Skischulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzmann, David Claudio, von Visperterminen, in Brig (Brig-Glis), Skischulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005057773, Registre du commerce Soleure, (241)
Galli Hoch- und Tiefbau AG, in Zuchwil, CHE-103.640.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795219).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Lea, von Malters, in Büren an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3530831, Registre du commerce Valais, (600)
Schweizer Ski- und Snowboardschule Riederalp, in Riederalp, CHE-100.703.562, Verein (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 17, Publ. 3313746).
Statutenänderung:
06.07.2016.
Name neu:
Verein Schweizer Ski- und Snowboardschule Riederalp.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 3987 Riederalp.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, die Schneesportschule Riederalp nach bewährten Grundsätzen und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Er ist selbsttragend zu gestalten.
Mittel neu:
Anteilscheine, Eintrittsgelder der Vereinsmitglieder, freie Beiträge sowie Einnahmen, die durch die Unternehmungstätigkeit entstanden sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Leander William, genannt Willy, von Riederalp, in Greich (Riederalp), Skischulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kummer, Willy, in Riederalp (Greich)];
Kimmig, Michael, von Mörel-Filet, in Naters, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Berchtold, Marc Armin, von Riederalp, in Riederalp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten;
Dujkic, Danijel, von Riederalp, in Bitsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten.