Alma Kuijper
domicilié à Rorschacherberg, de Lituanie Mandats actifs: Kuijper Modell- und Formenbau GmbH Connecté à: Ivo Kuijper Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alma Kuijper" à jour.Vous suivez maintenant "Alma Kuijper".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alma Kuijper" à jour.Vous suivez maintenant "Alma Kuijper".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alma Kuijper
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alma Kuijper
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Alma Kuijper
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alma Kuijper
Numéro de publication: 6111210, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kuijper Modell- und Formenbau GmbH, bisher in Horn, CH-440.4.019.718-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 15, Publ. 5258288).
Gründungsstatuten:
20.12.2006.
Statutenänderung:
09.12.2010.
Sitz neu:
Goldach.
Domizil neu:
Felbenstrasse 18, 9403 Goldach.
Zweck neu:
Herstellung von Modellen und Formen sowie Handel mit diversen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Kuyper Modell- und Formenbau, in Horn (CH-440.1.009.833-6), gemäss Vertrag vom 12.12.2006 und Inventar per 01.07.2006 mit Aktiven von CHF 107'703.25 und Passiven von CHF 43'199.84 zum Preise von CHF 64'503.41, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 44'503.41 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidas Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.024.151-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuijper, Ivo, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 (wie bisher);
Kuijper, Alma, litauische Staatsangehörige, in Rorschacherberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3702848, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Kuijper Modell- und Formenbau GmbH, in Horn, CH-440.4.019.718-2, Seestrasse 17, 9326 Horn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2006.
Zweck:
Herstellung von Modellen und Formen sowie Handel mit diversen Produkten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Firmen und Liegenschaften erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Kuyper Modell- und Formenbau, in Horn (CH-440.1.009.833-6), gemäss Vertrag vom 12.12.2006 und Inventar per 01.07.2006 mit Aktiven von CHF 107'703.25 und Passiven von CHF 43'199.84 zum Preise von CHF 64'503.41, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 44'503.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kuijper, Ivo, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Kuijper, Alma, litauische Staatsangehörige, in Rorschacherberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.