Brigitt Küttel
domicilié à Aeugst am Albis, de Appenzell, Zumikon et Vitznau Mandats actifs: Kyria Stiftung, Frida und Fritz Heberlein Familienstiftung et plus Connecté à: Martina Meyer, Beatrix Frey-Eigenmann, Anton Schönbächler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitt Küttel" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitt Küttel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitt Küttel" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitt Küttel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Brigitt Küttel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Brigitt Küttel
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités sociales
Autres commerces avec des biens divers
Commerce des vêtements
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités sociales
Autres commerces avec des biens divers
Commerce des vêtements
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Brigitt Küttel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Brigitt Küttel
Numéro de publication: HR02-1006093437, Registre du commerce Zurich, (20)
Kyria Stiftung, in Herrliberg, CHE-342.854.647, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bootz, Tanja, von Zürich, in Herrliberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrat, Ariane, von Neuhausen am Rheinfall, in Flims, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Elisabeth, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Brigitt, von Vitznau, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Martina, von Habkern, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey-Eigenmann, Beatrix , von Meilen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005210713, Registre du commerce Zurich, (20)
Funkenmeer AG, in Zürich, CHE-102.787.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Brigitt, von Zumikon, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bootz, Tanja, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Monika, von Remetschwil, in Weiningen (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005148481, Registre du commerce Zurich, (20)
Frida und Fritz Heberlein Familienstiftung, in Zürich, CHE-305.654.475, c/o Funkenmeer AG, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.12.1947. 09.03.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, die Nachkommen von Georges (1902 - 1984) und Elisabeth Heberlein-Leuenberger, in Fällen der finanziellen Not nach Möglichkeit zu unterstützen. Der Stiftungsrat ist in der Art der Unterstützung frei. Er ist berechtigt, hierüber ein Reglement zu erlassen, das er jederzeit ändern und ergänzen kann. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Küttel, Brigitt, von Vitznau, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motta, Christine, von Basel, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Niklaus, von Rapperswil (BE), in Iowa City / IA (US), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.