David Paul Künzli
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Arbitrium Beteiligungen AG Connecté à: Beat Josef Ammann, Raymond Bisang, Patricia Seeholzer Kamm Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Paul Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "David Paul Künzli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Paul Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "David Paul Künzli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Paul Künzli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Paul Künzli
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom David Paul Künzli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Paul Künzli
Numéro de publication: 1192047, Registre du commerce Zurich, (20)
Arbitrium Beteiligungen AG, in Zürich, CH-020.3.030.609-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 37, Publ. 5132024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batliner, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, David Paul, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Soulride GmbH, bisher in Zürich, Organisation und technische Leitung kultureller Events, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3251).
Statutenänderung:
22.04.2002, 11.04.2002.
Sitz neu:
Eglisau.
Domizil neu:
Obergasse 53, 8193 Eglisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Lippuner, Fabian, von St. Gallen und Renan BE, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirren, Werner, von Bürchen, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Dirks, Lars, niederländischer Staatsangehöriger, in Hoogerheide (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hoogendoorn, Mijndert, niederländische Staatsangehörige, in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Registre du commerce Zurich, (20)
Soulride GmbH, in Z ü r i c h , Bertastrasse 1, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2001.
Zweck:
Organisation und technische Leitung kultureller Events sowie aller damit zusammenhängenden Geschäften;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dirks, Lars, niederländischer Staatsangehöriger, in Hoogerheide (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Künzli, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Beijen, Roy, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen op Zoom (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Lippuner, Fabian, von St. Gallen und Renan BE, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.