Christian Kündig
domicilié à Rickenbach SZ, de Schwyz Mandats actifs: Schwyzer Kantonalbank Connecté à: Michael Hutmacher, Urs Schatt, Michael Som et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
|
|
Christian Kündig
domicilié à Eschenbach, de Bauma Mandats actifs: Implenia Schweiz AG Connecté à: Markus Bauer, Mirco Scruzzi, Luca Nicolo Dimitri Bettoja et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
|
|
Christian Kündig
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Kündig AG Connecté à: Regina Kündig, Hannah Kündig, Lukas Kündig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kündig" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kündig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Kündig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Kündig
Exploitation des banques et instituts de crédits
Bâtiments général
Fabrication de machines-outils
Exploitation des banques et instituts de crédits
Bâtiments général
Fabrication de machines-outils
Personnes privées avec le nom Christian Kündig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Kündig
Numéro de publication: HR02-1005899490, Registre du commerce Zurich, (20)
Kündig AG, in Wetzikon (ZH), CHE-102.445.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604110).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kündig, Hannah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kündig, Regina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3339817, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pro Idea AG, bisher in Baar, CHE-109.907.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, Publ. 5189502).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Weinmarkt 15, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smith, Martin, von Hallwil, in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Christian, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Rita, von Näfels, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller Bochsler, Diego, von Liestal, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3298363, Registre du commerce Schwyz, (130)
Schwyzer Kantonalbank, in Schwyz, CHE-108.954.429, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Adréan, von Andwil (SG), in Arth, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Christian, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Zimmermann, Philipp, von Vitznau, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marco, von Muotathal, in Schwyz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2];
Flury, Rita, von Jenaz, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Zaugg, Fabian, von Wyssachen, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.