Harold Külling
domicilié à Wohlen, de Wilchingen Mandats actifs: Stiftung Roth-Haus Muri - Heim für geistig und körperlich Behinderte, lic. iur. Harold Külling, Fürsprecher Connecté à: Andrea Lisbeth Käppeli, Doris Kehl, Lucia Maria Ambühl-Riedo et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harold Külling" à jour.Vous suivez maintenant "Harold Külling".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harold Külling" à jour.Vous suivez maintenant "Harold Külling".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Harold Külling
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Harold Külling
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Office de notaire et avocat
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Harold Külling
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Harold Külling
Numéro de publication: 5762572, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Roth-Haus Muri - Heim für geistig und körperlich Behinderte, in Muri AG, CH-400.7.017.031-9, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2008, S. 2, Publ. 4633520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild-Alt, Adelheid, von Brienz und Maisprach, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Benedikt, von Sarmenstorf, in Boswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Agatha, von Thalheim AG und Ehrendingen, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gwerder, Angelo, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Dietrich, Marlise, von Bern und Volketswil, in Bünzen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Thomas, von Muri AG und Benzenschwil, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hold-Schlepfer, Prisca, von Appenzell und Winterthur, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5659006, Registre du commerce Argovie, (400)
IB Wohlen AG, in Wohlen AG, CH-400.3.022.877-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 2, Publ. 5028842).
Statutenänderung:
18.05.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitschmid, Bruno, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Urs, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3801692, Registre du commerce Argovie, (400)
IB Wohlen AG, in Wohlen AG, CH-400.3.022.877-9, Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizität, Gas, Wasser usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 2, Publ. 2774374).
Statutenänderung:
23.01.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wissmann, Ernst, von Schlatt ZH, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weisshaupt, Dr. Hanspeter, von Wohlen AG und Heiden, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huwiler, Paul, von Sins, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüst, Marc, von Lupfig, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Regensdorf].