Stefan Kühn
domicilié à Erlenbach, de Erlenbach (ZH) et Deutschland Mandats actifs: Dürst Treuhand AG, BDO AG Connecté à: Urs Schmidheiny, Thomas Ziegler, Urs Hanselmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Kühn" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Kühn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Kühn" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Kühn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Kühn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Kühn
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Stefan Kühn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Kühn
Numéro de publication: HR02-1005695373, Registre du commerce Zurich, (20)
Righetti Partner Group AG, in Zürich, CHE-116.225.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432207).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühn, Stefan, von Zürich, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Matthias, von Mettauertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005210785, Registre du commerce Zurich, (20)
StahlTech Immo AG, in Höri, CHE-111.787.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Bruno, von Glarus, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hösli-Baltensperger, Esther, von Glarus, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühn, Stefan Michael, von Zürich, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösli, Samuel, von Glarus, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trowbridge, Michael, von Uzwil, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3572071, Registre du commerce Zurich, (20)
Baltensperger StahlTech GmbH, in Höri, CHE-111.787.379, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058769).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 102'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 935'835.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 547'284.86 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'020 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Baltensperger StahlTech AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Managementunterstützung, der allgemeinen Administration, Buchhaltung, Personaladministration, Liegenschaftenverwaltung, IT usw. im Baugewerbe, speziell für Stahlbau-, Metallbau-, Kranbau und Fördertechnikbetriebe und administrativer Betreuung von Bauprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00.
Aktien neu:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HöBa Holding AG (CH-020.3.033.836-7), in Höri, Gesellschafterin;
REVISCON Schweiz AG (CH-020.9.003.013-2), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Thomas, von Bülach und Brütten, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baltensperger, Rudolf, von Bülach und Brütten, in Höri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hösli, Bruno, von Glarus, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hösli-Baltensperger, Esther, von Glarus, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühn, Stefan Michael, von Zürich, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.