Rainer Küchler
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: Swiss IT-Consult GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Küchler" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Küchler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Küchler" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Küchler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rainer Küchler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rainer Küchler
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Rainer Küchler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rainer Küchler
Numéro de publication: 2129213, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss IT-Consult GmbH, bisher in Riehen, CHE-104.882.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 11, Publ. 5089368).
Gründungsstatuten:
04.11.1998.
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gustav-Gull-Platz 4, 8004 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Riehen und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 2378846, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss IT-Consult GmbH, in Riehen, CH-270.4.001.578-1, umfassende Beratung von Unternehmen im Bereich EDV usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2001, S. 3223).
Statutenänderung:
20.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucic, Ivica, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss IT-Consult GmbH, in R i e h e n , umfassende Beratung von Unternehmen im Bereich EDV usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.1999, S. 1323).
Domizil neu:
Gatternweg 24, 4125 Riehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucic, Ivica, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift].