Jürg Kressig
domicilié à Zürich, de Pfäfers et Uster Mandats actifs: Kressig Immobilien GmbH Connecté à: Gabriela Wüthrich Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Kressig" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Kressig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Kressig" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Kressig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Kressig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Kressig
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Jürg Kressig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Kressig
Numéro de publication: HR02-1004686716, Registre du commerce Zurich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Dielsdorf, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172311).
Statutenänderung:
22.07.2019.
Firma neu:
Kressig Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Sie organisiert Umbauten, Renovationen und Sanierungen von Liegenschaften und übernimmt Treuhandaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3881571, Registre du commerce Zurich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Schlieren, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3200179, Registre du commerce Zurich, (20)
MATTER IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-324.206.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ariel, von Rothenburg, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Akman, Sezai, von Neuhausen am Rheinfall, in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien.