Tanja Kreis
domicilié à La Punt Chamues-ch, de St. Gallen et Egnach Mandats actifs: Insembel GmbH, Andrea-Robbi-Stiftung Connecté à: Heiner Teuteberg, Stefan Theodor Witschi, Mirella Carbone et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tanja Kreis" à jour.Vous suivez maintenant "Tanja Kreis".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tanja Kreis" à jour.Vous suivez maintenant "Tanja Kreis".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tanja Kreis
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tanja Kreis
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation des bibliothèques et musées
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Tanja Kreis
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tanja Kreis
Numéro de publication: HR02-1005854795, Registre du commerce Grisons
Insembel GmbH, in St. Moritz, CHE-146.223.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311594).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Sitz neu:
La Punt Chamues-ch.
Domizil neu:
Via Cumünela 113, 7522 La Punt Chamues-ch.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Tanja, von St. Gallen, in La Punt Chamues-ch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Moritz].
Numéro de publication: HR02-1005311594, Registre du commerce Grisons
Insembel GmbH, in Silvaplana, CHE-146.223.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004646027).
Statutenänderung:
07.10.2021.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Mezdi 6, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung und Sensibilisierung, für eine nachhaltige umfassende Optimierung und Balance von ökonomischen, sozialen, ökologischen sowie anderen Aspekten und bietet Dienstleistungen im Bereich Beratung, Kommunikation, Projektbegleitung, Aus- und Weiterbildung an. Entwicklung, Handel, Vertrieb, Vermietung sowie weitere daraus entstehende Dienstleistungen inklusive Eventlogistik, Erbringung von Dienstleistungen im Eventbereich, insbesondere Produktion, Handel und Vermietung von Eventinventar sowie Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degiacomi, Simona, von Cazis, in Silvaplana, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lucarelli, Selina, von Ebnat-Kappel, in Silvaplana, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Tanja, von St. Gallen, in St. Moritz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005055043, Registre du commerce Grisons
Andrea-Robbi-Stiftung, in Sils im Engadin/Segl, CHE-110.385.624, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, S.0, Publ. 1066959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilly, Reto, von Zuoz und Madulain, in Fex (Sils im Engadin/Segl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kellenberger, Edith, von Walzenhausen, in Sils/Segl Maria (Sils im Engadin/Segl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Tanja, von Egnach, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.