René Kreienbühl
domicilié à Sins, de Dagmersellen Mandats actifs: Kreienbühl Partner AG, Kreienbühl Elektro GmbH Connecté à: Erwin Kreienbühl, Peter Kreienbühl, Josef Kreienbühl et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kreienbühl" à jour.Vous suivez maintenant "René Kreienbühl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kreienbühl" à jour.Vous suivez maintenant "René Kreienbühl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Kreienbühl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Kreienbühl
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom René Kreienbühl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Kreienbühl
Numéro de publication: HR02-1005372144, Registre du commerce Lucerne, (100)
KAWA DESIGN AG, in Wauwil, CHE-369.019.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, René, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Andreas, von Altishofen, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Othmar, von Altishofen, in Altishofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Ivo, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käch, Daniel, von Buttisholz, in Ettiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004918606, Registre du commerce Lucerne, (100)
KAWA DESIGN AG, in Wauwil, CHE-101.067.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2005, S.8, Publ. 2967456).
Statutenänderung:
16.06.2020.
Firma neu:
KAWA IMMO AG.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, René, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, René, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG].
Numéro de publication: HR01-1004918581, Registre du commerce Lucerne, (100)
KAWA DESIGN AG, in Wauwil, CHE-369.019.749, Kreuzmatt 12, 6242 Wauwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2020.
Zweck:
Führung einer Schreinerei sowie Handel mit Möbeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 16.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 übernimmt die Gesellschaft von der KAWA DESIGN AG (neu: KAWA IMMO AG), in Wauwil (CHE-101.067.237), den operativen Geschäftsbereich mit Aktiven von CHF 2'091'052.00 und Fremdkapital von CHF 1'666'131.00 zum Gesamtpreise von CHF 424'921.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 324'921.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Xaver, von Wauwil, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, René, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle;
Kreienbühl, René, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.