Thomas Krattiger
domicilié à Amriswil, de Schüpfen Mandats actifs: Krattiger Konzept AG, Tomur AG et plus Connecté à: Ralf Helg, Pascal Krattiger, Urs Krattiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Krattiger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Krattiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Krattiger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Krattiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Krattiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Krattiger
Bâtiments général
Commerce avec machines
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Bâtiments général
Commerce avec machines
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Thomas Krattiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Krattiger
Numéro de publication: HR02-1006112065, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte, Amriswil, in Amriswil, CHE-107.080.727, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563393). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Dr. Hildegard, von Braunau, in Amriswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munz, Dr. Hans, von Sulgen, in Amriswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Andreas, von Winterthur, in Kesswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walter, Roland, von Altnau, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krattiger, Thomas, von Schüpfen, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rhyn, Ladina, von Bettenhausen, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Lorenz, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005679203, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Krattiger Holzbau AG, in Amriswil, CHE-103.348.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005055160). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krattiger, Thomas, von Schüpfen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Helg, Ralf, von Jonschwil, in Oberaach (Amriswil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Krattiger, Pascal, von Schüpfen, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005055137, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Krattiger Konzept AG, in Amriswil, CHE-138.054.482, Schwarzlandstrasse 3, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2020.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Krattiger Holzbau AG, in Amriswil (CHE-103.348.859). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 11.09.2020 Aktiven von CHF 8'819'866.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'164'607.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'666 Aktien zu CHF 100.00 sowie 33'400 Aktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Arbeiten auf den Gebieten Total-/Generalunternehmung, Bautreuhand und Architekturbüro sowie Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften sowie den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
1'666 Namenaktien zu CHF 100.00 und 33'400 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.12.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krattiger, Urs, von Schüpfen, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krattiger, Kurt, von Schüpfen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krattiger, Thomas, von Schüpfen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.