Gabor Kovats de Ujthorda
domicilié à Baden, de St. Gallen Mandats actifs: Kovats Optik AG Connecté à: Manuel Kovats de Ujthorda Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabor Kovats de Ujthorda" à jour.Vous suivez maintenant "Gabor Kovats de Ujthorda".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabor Kovats de Ujthorda" à jour.Vous suivez maintenant "Gabor Kovats de Ujthorda".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabor Kovats de Ujthorda
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabor Kovats de Ujthorda
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Gabor Kovats de Ujthorda
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabor Kovats de Ujthorda
Numéro de publication: 4299699, Registre du commerce Argovie, (400)
Kovats Optik AG, in Baden, CHE-107.891.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058787).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kovats zum scharfen Aug Optik AG, in Baden (CHE-299.097.937), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 297'598.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 166'211.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Domizil neu:
Weite Gasse 32, 5400 Baden.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovats de Ujthorda, Gabor, von St. Gallen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kovats de Ujthorda, Manuel, von St. Gallen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1185175, Registre du commerce Argovie, (400)
Kovats Optik AG, in Baden, CHE-107.891.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 2, Publ. 5635994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kovats de Ujthorda, Miriam, von Birmenstorf AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovats de Ujthorda, Gabor, von St. Gallen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5635994, Registre du commerce Argovie, (400)
Kovats Optik AG, in Baden, CH-400.3.003.400-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2000, S. 435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kovats de Ujthorda, Nicolas, von St. Gallen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kovats de Ujthorda, Marika, von St. Gallen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovats de Ujthorda, Gabor, von St. Gallen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kovats de Ujthorda, Miriam, von Birmenstorf AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.