Vitus Kohler
domicilié à Larnaka, de Autriche Mandats actifs: Malom Aktiengesellschaft Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Kohler" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Kohler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Kohler" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Kohler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vitus Kohler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vitus Kohler
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Vitus Kohler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vitus Kohler
Numéro de publication: HR02-1005460635, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau Power Group AG, in Oberriet (SG), CHE-156.014.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917719).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Vitus, österreichischer Staatsangehöriger, in Paphos (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauk, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lüchingen (Altstätten), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bule, Karmen, österreichische Staatsangehörige, in Hohenems (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Harry Paul, von Wittenbach, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werthmüller, Stephan, von Rumendingen, in Weiach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004917719, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau Power Group AG, in Oberriet (SG), CHE-156.014.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501602).
Statutenänderung:
15.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere die Vermietung und Reparaturen von Kompressoren, Generatoren, Pumpen und anderen Baumaschinen und Geräten sowie Bau und Fabrikation von Nebenprodukten wie Walzen, Hämmern und Schalungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung Zweck aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Vitus, österreichischer Staatsangehöriger, in Paphos (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhalden];
Jauk, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Lüchingen (Altstätten), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3867565, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau Power Group AG, in Oberriet SG, CHE-156.014.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3789045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Vitus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Jauk, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].