Monika König
domicilié à Altach, de Autriche Mandats actifs: Berufskleiderfabrik AG Connecté à: Markus Tschirky Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika König" à jour.Vous suivez maintenant "Monika König".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika König" à jour.Vous suivez maintenant "Monika König".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika König
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika König
Fabrication de vêtements
Fabrication de vêtements
Personnes privées avec le nom Monika König
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika König
Numéro de publication: HR02-1005791315, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berufskleiderfabrik AG, in Grabs, CHE-101.438.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Altach (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3201313, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CHE-114.687.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 16, Publ. 5779982).
Firma neu:
Grips GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5779982, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.021.863-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 18, Publ. 4851704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohr-Schoch, Margrith, von Ebnat-Kappel, in Mammern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meili, Gregor, von Uster, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].