Esther Koch
domicilié à Wohlen, de Uezwil Mandats actifs: ESKO Schulung GmbH Connecté à: Francine Koch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Koch" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Koch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Koch" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Koch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Koch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Koch
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Esther Koch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Koch
Numéro de publication: HR02-1005995865, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MBU GmbH, in Röschenz, CHE-115.308.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S.6, Publ. 5426938).
Statutenänderung:
15.03.2024.
Sitz neu:
Laufen.
Domizil neu:
Delsbergerstrasse 104, 4242 Laufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per e-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bumbacher, Markus, von Spreitenbach, in Röschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Esther Luzia, von Romoos, in Laufen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005072412, Registre du commerce Lucerne, (100)
BK HB Luzern AG, in Luzern, CHE-107.954.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Dr. Arthur, von Meggen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Koch, Esther, von Luzern, Meggen und Grosswangen, in Horw, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Nils, von Saint-Blaise, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005061621, Registre du commerce Tessin, (501)
BK Lugano SA, in Lugano, CHE-105.878.016, società anonima (Nr. FUSC 234 del 01.12.2017, Pubbl. 3904929).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Koch, Arthur Markus, da Meggen, in Lucerna, amministratore unico, con firma individuale;
Koch, Esther, da Luzern, in Horw, con procura individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Engel, Nils, da Saint-Blaise, in Uitikon Waldegg (Uitikon), amministratore unico, con firma individuale.