Kurt Kneier
domicilié à Allschwil, de Allschwil Mandats actifs: Schoenmakers-Müller-Stiftung, Dr. Augustin-Stiftung et plus Connecté à: Martin Alexander Lenz, Christoph Rochlitz, Rita Schoenmakers-Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Kneier" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Kneier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Kneier" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Kneier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Kneier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Kneier
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Kurt Kneier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Kneier
Numéro de publication: 3579055, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schoenmakers-Müller-Stiftung, in Basel, CHE-110.409.638, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2027619, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Dr. Augustin-Stiftung, in Allschwil, CHE-102.729.963, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912489).
Domizil neu:
c/o Christoph Lusser, Schönenbuchstrasse 5, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Dr. Anton, von Marbach LU, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner-Krauer, Sandra, von Bäretswil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lusser, Christoph, von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth-Cher, Fernanda, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin;
Censier, Katharina, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates und Verwalter mit Einzelunterschrift];
Widmer, Urs, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probus Treuhand AG (CHE-495.752.833), in Allschwil, Revisionsstelle [bisher: Probus Treuhand AG (CH-280.3.016.107-3)].
Numéro de publication: 1594719, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch Genossenschaft, in Allschwil, CHE-107.782.019, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 6, Publ. 5839182).
Statutenänderung:
08.05.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Statuten] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung, jedoch Nachschusspflicht bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bohrer, Verena, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Josef, von Basel, in Schönenbuch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Balmelli, Carmen, von Lugano, in Binningen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bubendorf, Simon, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landi, Annalisa, von Birsfelden, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.