Roger Klein
domicilié à Lanzenneunforn, de Altstätten Mandats actifs: dataloft GmbH, Klein Consulting Connecté à: Christa Klein Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Klein" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Klein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Klein" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Klein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Klein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Klein
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil PR
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Roger Klein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Klein
Numéro de publication: HR02-1005240848, Registre du commerce Thurgovie, (440)
dataloft GmbH, in Herdern, CHE-200.783.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MC Masthead Capital AG (CHE-348.162.105), in Teufen AR, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Roger, von Altstätten, in Lanzenneunforn (Herdern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 3867577, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CLIQX AG, in St. Gallen, CHE-426.004.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2824307).
Statutenänderung:
01.11.2017.
Firma neu:
Markete AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt eine Marketing Agentur mit besonderem Fokus auf digitale Transformation, Konzeption, Entwicklung und Betrieb digitaler Assets und Geschäftsmodelle sowie den Knowhowtransfer betreffend Digitalisierung an Kunden im Rahmen von Projekten, Mandaten und Partnerships. Sie kann alle Funktionen wahrnehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen, inklusive Verwertung von Verlagsrechten, Akquisition und Verwaltung von Inserateaufträgen und den Betrieb und die Verwertung von Daten und von Datenbanken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Roger, von Altstätten, in Lanzenneunforn (Herdern), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peichl, Alexander Severin, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3204415, Registre du commerce Thurgovie, (440)
acrom GmbH, in Herdern, CHE-200.783.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MC Masthead Capital AG (CHE-348.162.105), in Teufen AR, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klein, Roger, von Altstätten, in Lanzenneunforn (Herdern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].