Ivan Klancar jun.
domicilié à Moosseedorf, de Urtenen-Schönbühl Mandats actifs: WKB-Isolierungen AG, SENECASA AG et plus Connecté à: Mark von Rotz, Tanja Klancar-Stettler, Thomas Siegenthaler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Klancar jun." à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Klancar jun.".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Klancar jun." à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Klancar jun.".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivan Klancar jun.
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivan Klancar jun.
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des sociétés de participation
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Ivan Klancar jun.
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivan Klancar jun.
Numéro de publication: HR02-1006015301, Registre du commerce Berne, (36)
WKB-Holding AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-103.366.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klancar, Ivan, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosbacher, Sascha Marco, von Pfungen, in Schalunen (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005891872, Registre du commerce Berne, (36)
WKB-Isolierungen AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-360.599.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klancar, Ivan, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klancar, Ivan, von Urtenen-Schönbühl, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004889354, Registre du commerce Berne, (36)
WKB-Holding AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-103.366.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376901). Gemäss Erklärung vom 07.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klancar, Ivan, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].