Holger Steffen Klafs
domicilié à Meggen, de Allemagne Mandats actifs: Landis+Gyr Group AG, Landis+Gyr AG et plus Connecté à: Peter Christopher Vestermark Bason, Audrey Ann Zibelman, Marc Alexander Zoutman et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Holger Steffen Klafs" à jour.Vous suivez maintenant "Holger Steffen Klafs".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Holger Steffen Klafs" à jour.Vous suivez maintenant "Holger Steffen Klafs".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Holger Steffen Klafs
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Holger Steffen Klafs
Exploitation des sociétés de participation
Commerce avec machines
Réparation et installation de machines et d’équipements
Exploitation des sociétés de participation
Commerce avec machines
Réparation et installation de machines et d’équipements
Personnes privées avec le nom Holger Steffen Klafs
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Holger Steffen Klafs
Numéro de publication: HR02-1005089432, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005063459, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis+Gyr AG, in Zug, CHE-108.553.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965934).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Sonja, von Neuenkirch, in Richterswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005032303, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis+Gyr Project AG, in Zug, CHE-113.834.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.