Markus Kissling
domicilié à Niederbuchsiten, de Wolfwil Mandats actifs: KU Consult GmbH Connecté à: Elisabeth Kissling Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Kissling" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Kissling".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Kissling" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Kissling".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Kissling
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Kissling
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Markus Kissling
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Kissling
Numéro de publication: HR02-1005440631, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Kissling Pfaffnau GmbH, in Pfaffnau, CHE-172.751.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S.0, Publ. 6438236).
Firma neu:
Markus Kissling Pfaffnau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Markus, von Wolfwil, in Pfaffnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6438236, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Kissling Pfaffnau GmbH, in Pfaffnau, CH-100.4.793.764-9, Rebacherring 16, 6264 Pfaffnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2011.
Zweck:
Beratung von Schreinereibetrieben in den Bereichen Organisation, Strategie, Marketing, Kommunikation, Buchführung und Personal;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kissling, Markus, von Wolfwil, in Pfaffnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kissling, Roland, von Wolfwil, in Pfaffnau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6115676, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Kissling AG, in Reiden, CH-100.3.008.517-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1996, S. 7965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Markus, von Wolfwil, in Pfaffnau, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kissling, Rosmarie, von Wolfwil, in Pfaffnau, mit Einzelprokura;
Treuhand Zofingen AG, in Zofingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Stefan, von Muolen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montalta, Wiron, von Morissen, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Stefan, von Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3), in Ostermundigen, Revisionsstelle.