Mehmet Kilic
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: Hypothekarbank Lenzburg AG Connecté à: Marianne Wildi, Michèle Coke, Rolf Gantenbein et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mehmet Kilic" à jour.Vous suivez maintenant "Mehmet Kilic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mehmet Kilic" à jour.Vous suivez maintenant "Mehmet Kilic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mehmet Kilic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mehmet Kilic
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Mehmet Kilic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mehmet Kilic
Numéro de publication: HR02-1005587262, Registre du commerce Berne, (36)
Innofactory AG, in Bern, CHE-306.865.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343115). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilic, Mehmet, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (Baden) (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BruWi Treuhand AG (CHE-112.747.098), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle;
Viotto, Damiano, von Wohlen bei Bern, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005438904, Registre du commerce Argovie, (400)
Lusee AG, in Lenzburg, CHE-356.996.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilic, Mehmet, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Norman Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005049409, Registre du commerce Argovie, (400)
Lusee AG, in Lenzburg, CHE-356.996.472, c/o Hypothekarbank Lenzburg AG, Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software und computergestützten technischen Anwendungen und Anlagen sowie verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hanhart, Gerhard, von Diessenhofen, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agotai Schmid, Doris, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilic, Mehmet, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunzmann, Andreas, von Gais, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Schock, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.