Janin Kettler
domicilié à Bottighofen, de Allemagne Mandats actifs: gs Verwaltungs AG in Liquidation, Factory 14 GmbH et plus Connecté à: Christian Thurn, Friedrich Karl Albrecht Helmut Scanzoni von Lichtenfels, Alexander Dimai et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janin Kettler" à jour.Vous suivez maintenant "Janin Kettler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janin Kettler" à jour.Vous suivez maintenant "Janin Kettler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Janin Kettler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Janin Kettler
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Janin Kettler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Janin Kettler
Numéro de publication: HR02-1005847034, Registre du commerce Thurgovie, (440)
gs Verwaltungs AG, in Bottighofen, CHE-103.754.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005515478).
Firma neu:
gs Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kettler, Janin, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4396465, Registre du commerce Thurgovie, (440)
MB Financial Advisory GmbH, in Bottighofen, CHE-255.744.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3308045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biermann, Michael Rolf Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dimai, Dr. Alexander, von Fällanden, in Hünenberg See (Hünenberg), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kettler, Janin, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4080515, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Factory 14 GmbH, in Bottighofen, CHE-137.334.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2087131).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Rothausstrasse 1, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scanzoni von Lichtenfels, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bangkok (TH), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Karl Albrecht Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bangkok (TH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kettler, Janin, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].