Irma Keller
domicilié à Opfikon, de Zürich Mandats actifs: Keba-Stanzformen AG in Liquidation, Kafi Oerlikerhus AG Connecté à: Markus Keller, Armin Keller, Markus Keller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Irma Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Irma Keller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Irma Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Irma Keller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Irma Keller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Irma Keller
Production du produits métalliques
Exploiter des etablissement de restauration
Production du produits métalliques
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Irma Keller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Irma Keller
Numéro de publication: 7066152, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Alterswohnungen Jona, in Jona, CH-320.7.018.415-3, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 15, Publ. 5354716).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aguilera, Marianne, von Wynigen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Irma, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Peter, von Brislach, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Blöchlinger, Pablo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaffuri, Monika, von Luzern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehlin-Schneeberger, Gabriela, von Bleienbach, in Uetliburg SG (Gommiswald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gommiswald]. [behördliche Umbenennung des Wohnortes von Herrn Hügli und des Sitzes].
Numéro de publication: 6820368, Registre du commerce Zurich, (20)
Keba-Stanzformen AG, in Zürich, CH-020.3.914.695-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5752926).
Firma neu:
Keba-Stanzformen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.08.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Irma, von Zürich, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4578654, Registre du commerce Tessin, (501)
Immobiliare Hans Keller SA, in Savosa, CH-514.3.001.624-7, Società anonima (FUSC no. 144 del 28.7.2004, pagina 11, publ. 2380410).
Persone e firme cancellate:
Keller, Irma, da Praden, in Savosa, presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Keller, Susan detta Susy, da Praden, in Porza, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro].