Hans R. Keller
domicilié à Thalwil, de Nürensdorf Mandats actifs: schwarzaufweiss ag media services Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans R. Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Hans R. Keller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans R. Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Hans R. Keller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans R. Keller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans R. Keller
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Hans R. Keller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans R. Keller
Numéro de publication: HR02-1006061225, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Anlagebau Keller GmbH, in Herisau, CHE-114.927.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S.3, Publ. 5093102).
Domizil neu:
Alpsteinstrasse 64, 9100 Herisau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Hans-Rudolf, von Schwellbrunn, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meier, Walter, von Cham, in Gossau (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005973194, Registre du commerce Valais, (626)
Ventivo Consulting GmbH, précédemment à Bolligen, CHE-174.650.869, société à responsabilité limitée (No. FOSC 196 du 09.10.2015, Publ. 2417229).
Modification des statuts:
14.02.2024.
Nouvelle raison sociale:
Ventivo Consulting Sàrl.
Nouvelle traduction de la raison:
(Ventivo Consulting GmbH) (Ventivo Consulting LLC) (Ventivo Consulting Sagl).
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
c/o Hans Rudolf Keller, Route du Rawyl 52, 3963 Crans-Montana.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. Les inscriptions du Registre du commerce ont été traduites et apparaissent dorénavant en français.
Inscription ou modification de personne(s):
Keller, Hans Rudolf, de Aarau, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Bolligen]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1005712796, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Tox Info Suisse, in Zürich, CHE-107.827.343, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans Rudolf, von Aarau, in Bolligen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Annette, von Fraubrunnen, in Urdorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.