Rolf Kauz
domicilié à Münsingen, de Wyssachen Mandats actifs: Kasag-Tankfahrzeuge AG, J-Star Investment AG et plus Connecté à: Sarah Graf, Jeanine Graf-Gauch, Rolf Bürgin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Kauz" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Kauz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Kauz" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Kauz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Kauz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Kauz
Commerce et réparation des automobiles et motos
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Service concernant conseil aux entreprises
Placement de travailleurs intérimaires
Commerce et réparation des automobiles et motos
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Service concernant conseil aux entreprises
Placement de travailleurs intérimaires
Personnes privées avec le nom Rolf Kauz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Kauz
Numéro de publication: HR02-1006058218, Registre du commerce Berne, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941120).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft handelt mit Fabrikaten, Materialien und Werkstoffen, Maschinen, Geräten und Zubehör für das Bauwesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006039976, Registre du commerce Berne, (36)
Omnivera AG, in Münsingen, CHE-313.573.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922959).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Betrieb einer Beratungs-, Planungs- und Generalunternehmung auf allen Gebieten des Bauwesens. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang alle Dienstleistungen selber erbringen oder diese vermitteln und mit Werkstoffen und Arbeitsmitteln handeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aklin, Balz, von Zug, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Franziska, von Sumiswald und Muri bei Bern, in Zäziwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005941120, Registre du commerce Berne, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635555).
Domizil neu:
Thunstrasse 7, 3110 Münsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser, Christopher, von Frutigen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.