Fatbardh Katuci
domicilié à Adligenswil, de Italie Mandats actifs: Eco-Edil Swiss GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fatbardh Katuci" à jour.Vous suivez maintenant "Fatbardh Katuci".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fatbardh Katuci" à jour.Vous suivez maintenant "Fatbardh Katuci".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fatbardh Katuci
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fatbardh Katuci
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Fatbardh Katuci
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fatbardh Katuci
Numéro de publication: HR02-1005772648, Registre du commerce Lucerne, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memetovik, Bekim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005291570, Registre du commerce Lucerne, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Memetovik, Bekim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004886420, Registre du commerce Lucerne, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Luzern, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633458).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Im Zentrum 1, 6043 Adligenswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Emmen].