Hans Karlander
domicilié à Bromma, de Suède Mandats actifs: HAKA Holding AG Connecté à: Nadja Corinne Furler, Sara Claudia Chiodi, Christian Karlander et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Karlander" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Karlander".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Karlander" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Karlander".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Karlander
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Karlander
Exploitation des sociétés de participation
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Hans Karlander
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Karlander
Numéro de publication: 6861206, Registre du commerce Zurich, (20)
ARCTIC PAPER SCHWEIZ AG, in Zürich, CH-270.3.005.306-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 20, Publ. 5757696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlander, Hans Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Lerum (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreasson, Sverker, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lübbert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5138854, Registre du commerce Zurich, (20)
HAKA Holding GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.788-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2002, S. 17, Publ. 676982).
Statuten neu:
18.06.2009, 26.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 19'977'730.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'553.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
HAKA Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HAKA Holding SA) (HAKA Holding Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Private Equity Investments in Skandinavien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlander, Hans, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bromma (S), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Toyberg, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Hillerod (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Zehnder, Bruno, von Aadorf, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wolf-Bayard, Rilana, von Varen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3281250, Registre du commerce Zurich, (20)
ARCTIC PAPER SCHWEIZ AG, in Zürich, CH-270.3.005.306-8, Vertrieb (Handel und Vermittlung) der Produkte der Arctic-Paper-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2005, S. 22, Publ. 2688610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westdahl, Marcus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlander, Hans Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Lerum (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Urs, von Reitnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küttigen, Geschäftsführer];
Johansson, Lars Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.