Tomas Karel
domicilié à Reinach, de Niederdorf Mandats actifs: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG Connecté à: Oliver Andreas Stephan Jacobi, Memmo Tamburrino, Daniel Bärlocher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tomas Karel" à jour.Vous suivez maintenant "Tomas Karel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tomas Karel" à jour.Vous suivez maintenant "Tomas Karel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tomas Karel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tomas Karel
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Tomas Karel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tomas Karel
Numéro de publication: HR02-1004632645, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Peter, von Lurtigen, in Langenbruck, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Basel (CHE-438.113.933) HR BS. [gestrichen: Basel (CH-270.9.001.474-5) HR BS].
Numéro de publication: 1923045, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'771 vom 29.12.2014.Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Daniel, von Binningen, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien];
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyttenbach, Reto, von Gerzensee, in Augst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 1912619, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7035628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Daniel, von Binningen, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyttenbach, Reto, von Gerzensee, in Augst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].