Handan Karademir
domicilié à Subingen, de Subingen et Türkei Mandats actifs: Thermoluxx Swiss AG Connecté à: Martanesh Murtishi, Kristijan Zdraveski Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Handan Karademir" à jour.Vous suivez maintenant "Handan Karademir".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Handan Karademir" à jour.Vous suivez maintenant "Handan Karademir".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Handan Karademir
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Handan Karademir
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Handan Karademir
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Handan Karademir
Numéro de publication: 3879103, Registre du commerce Soleure, (241)
Scorpino AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.991.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1143649).
Statutenänderung:
27.10.2017.
Firma neu:
Thermoluxx Swiss AG.
Sitz neu:
Biberist.
Domizil neu:
Grüttstrasse 14, 4562 Biberist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Peter, von Benken (SG), in Dägerlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietrich, Martin, von Vilters-Wangs, in Berg (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Richard, von Basel, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karademir, Handan, von Subingen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zdraveski, Kristijan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Prilep (MK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1257235, Registre du commerce Argovie, (400)
Laedi Ortho Products GmbH, in Murgenthal, CHE-326.203.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7050012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karademir, Handan, türkische Staatsangehörige, in Subingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Heinz, von Worb, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Glashütten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 7050012, Registre du commerce Argovie, (400)
Laedi Ortho Products GmbH, in Murgenthal, CHE-326.203.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6354312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Heinz, von Worb, in Glashütten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karademir, Handan, türkische Staatsangehörige, in Subingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.