Bernhard Michael Kammer
domicilié à Melchnau, de Wimmis Mandats actifs: anaflex GmbH, G&K Holding AG Connecté à: Gabriela Waldmeier, Maria-Louise Seiler, Carlos Alberto Gennes Sanchez et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Michael Kammer" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Michael Kammer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Michael Kammer" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Michael Kammer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernhard Michael Kammer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernhard Michael Kammer
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Bernhard Michael Kammer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernhard Michael Kammer
Numéro de publication: HR02-1005235224, Registre du commerce Berne, (36)
Medseek GmbH, in Köniz, CHE-458.611.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1772409, Registre du commerce Soleure, (241)
anaflex GmbH, in Solothurn, CHE-114.018.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1325499). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kammer, Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1305137, Registre du commerce Soleure, (241)
Medseek GmbH, in Solothurn, CHE-458.611.223, St. Niklausstrasse 5, Müllerhof, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2013.
Zweck:
Personalverleih sowie Vermittlung von Ärzten und Ärztinnen sowie von Pflegepersonal an Spitäler, Kliniken, Haus- und Facharztpraxen oder ähnliche Institutionen sowie im Medizinal- und Pharmabereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen und Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Warncke, Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.