René Kamber
domicilié à Safenwil, de Hägendorf Mandats actifs: KS Liegenschaften AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kamber" à jour.Vous suivez maintenant "René Kamber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kamber" à jour.Vous suivez maintenant "René Kamber".
|
|
René Kamber
domicilié à Hägendorf, de Hägendorf Mandats actifs: Kamber René Heizung-Sanitär Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kamber" à jour.Vous suivez maintenant "René Kamber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Kamber" à jour.Vous suivez maintenant "René Kamber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Kamber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Kamber
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom René Kamber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Kamber
Numéro de publication: HR02-1005396418, Registre du commerce Zoug, (170)
KS Dataprint AG, bisher in Safenwil, CHE-355.994.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2457297).
Statutenänderung:
11.01.2022.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 108, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, René, von Hägendorf, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Anton, von Sirnach, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Markus, von Luzern, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Severin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4222773, Registre du commerce Zurich, (20)
Skandifinanz AG, in Zürich, CHE-107.855.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904757).
Domizil neu:
c/o Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Peter, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, René R., von Hauenstein-Ifenthal und Hägendorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fust, Cyrill, von Mosnang, in Hüttwilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf].
Numéro de publication: 2457297, Registre du commerce Argovie, (400)
KS Dataprint AG, in Safenwil, CHE-355.994.134, Striegelstrasse 23a, 5745 Safenwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2015.
Zweck:
Handel mit Computern und Zubehör sowie Büromaterial und artverwandten Artikeln;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und immaterielle Werte erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der KS Liegenschaften AG (bisher: KS Dataprint AG) ( CHE-107.603.631), den gesamten operativen Betrieb des Computer- und Büromaterialhandels (Betriebseinrichtungen, Mobilien, EDV, Warenlager etc.) zum Preis von höchstens CHF 82'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 21.10.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kamber, René, von Hägendorf, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.