Katharina Kalt
domicilié à Spreitenbach, de Leuggern Mandats actifs: Big Room GmbH Connecté à: Alain Campiche, Sliman Souissi, Patrick Sutter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Katharina Kalt" à jour.Vous suivez maintenant "Katharina Kalt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Katharina Kalt" à jour.Vous suivez maintenant "Katharina Kalt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Katharina Kalt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Katharina Kalt
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Personnes privées avec le nom Katharina Kalt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Katharina Kalt
Numéro de publication: HR02-1005938039, Registre du commerce Argovie, (400)
Big Room GmbH, in Windisch, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005764059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Campiche, Alain, von Sainte-Croix, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005187395, Registre du commerce Argovie, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073918).
Domizil neu:
Kirchmattstrasse 3, 5236 Remigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann-Janssen, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Remigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
S&S Capital GmbH (CHE-178.468.134), in Zug, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Souissi, Siryl, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Souissi, Sliman, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Patrick, von Böttstein, in Schlieren, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7057756, Registre du commerce Argovie, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753872).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.