Pero Juric
domicilié à Langendorf, de Kroatien et Langendorf Mandats actifs: Smart Locker Technologies AG, Swiss Innovation Lab AG et plus Connecté à: Marco Lisser, Daniel Saner, Roger Kamber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pero Juric" à jour.Vous suivez maintenant "Pero Juric".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pero Juric" à jour.Vous suivez maintenant "Pero Juric".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pero Juric
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pero Juric
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Pero Juric
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pero Juric
Numéro de publication: HR02-1005324826, Registre du commerce Berne, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Brügg, CHE-173.222.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahnebrink, Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lisser, Marco, von Günsberg, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaar, Eliane, von Meltingen, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004890400, Registre du commerce Berne, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Biel/Bienne, CHE-173.222.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782484).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 18, 2555 Brügg BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahnebrink, Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisser, Markus, von Günsberg, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004774301, Registre du commerce Berne, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Biel/Bienne, CHE-173.222.293, Parkweg 8, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von intelligenten Schliessfachlösungen sowie von weiteren Soft- und Hardwareprodukten im Digitalbereich. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen und dabei insbesondere auch Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ahnebrink, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.