Erwin Jungen
domicilié à Aeschi b. Spiez, de Frutigen Mandats actifs: Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez, Auto-Lack-Design AG et plus Connecté à: Andreas Markus Zimmermann, Mark Graber, Christiane Bohni et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Jungen" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Jungen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Jungen" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Jungen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erwin Jungen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erwin Jungen
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fourniture de services informatiques
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Erwin Jungen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erwin Jungen
Numéro de publication: HR02-1005763620, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez, in Spiez, CHE-106.260.735, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Jean-Pierre, von Jaun, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005249696, Registre du commerce Berne, (36)
datawork GmbH, in Spiez, CHE-104.803.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284275).
Statutenänderung:
08.07.2021.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.06.2021 gemäss Vertrag vom 18.06.2021 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Auto-Lack-Design AG, in Spiez (CHE-106.625.239), wofür 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jungen, Beatrice, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Spiez].
Numéro de publication: HR02-1005045238, Registre du commerce Berne, (36)
Auto-Lack-Design AG, in Spiez, CHE-106.625.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, S.0, Publ. 932037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurzen, Martin, von Frutigen, in Spiez, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hondrich (Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jungen, Beatrice, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.