Victor Jung
domicilié à Basel, de Niederhelfenschwil Mandats actifs: K.F. Roser AG - Immobilien und Beteiligungen, Roser AG - Furniere und Holzwerkstoffe et plus Connecté à: Andreas Manger-Solèr, Hans Walter Roser, Martin Roser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Victor Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Victor Jung".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Victor Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Victor Jung".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Victor Jung
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Victor Jung
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Victor Jung
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Victor Jung
Numéro de publication: 4586108, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Glanzmann Service AG, in Birsfelden, CH-280.9.009.669-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 5, Publ. 3375514).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragunsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten: Letzte: 19.12.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 02.12.1992].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 100 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Hans-Rudolf, von Basel und Diegten, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Thomas, von Flühli, in Bottmingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Bernhard, von Flühli, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Victor, von Niederhelfenschwil, in Basel, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Hugo, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blessing, Clemens, von Riehen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuenberger, Fritz, von Ursenbach, in Schwarzhäusern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mangold, Remo, von Wittinsburg, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederer, Alfred, von Basel, in Schönenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Werner, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4586110, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Glanzmann Service AG, in Binningen, CH-280.9.001.258-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 5, Publ. 2728588).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 02.12.1992].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Bernhard, von Flühli, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Victor, von Niederhelfenschwil, in Basel, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Hans-Rudolf, von Basel und Diegten, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Hugo, von Basel, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blessing, Clemens, von Riehen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuenberger, Fritz, von Ursenbach, in Schwarzhäusern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mangold, Remo, von Wittinsburg, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederer, Alfred, von Basel, in Schönenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Werner, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Thomas, von Flühli, in Bottmingen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Leiter der Zweigniederlassung].
Numéro de publication: 4380880, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Glanzmann Service AG, in Basel, CH-270.3.004.375-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2006, S. 5, Publ. 3383124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Victor, von Niederhelfenschwil, in Basel, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangold, Remo, von Wittinsburg, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Hans Albert, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Sannio, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villani, Gerarda, von Birsfelden, in Birsfelden, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.