Urs Peter Jung
domicilié à Horgen, de Niederhelfenschwil Mandats actifs: Jung & Partner Immobilientreuhand GmbH, Jung Immobilien Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Peter Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Peter Jung".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Peter Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Peter Jung".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Peter Jung
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Peter Jung
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Urs Peter Jung
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Peter Jung
Numéro de publication: HR02-1004893330, Registre du commerce Zurich, (20)
Jung Immobilien, in Rüschlikon, CHE-111.694.223, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S.18, Publ. 2289594).
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bönirainstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Horgen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].
Numéro de publication: HR02-1004887261, Registre du commerce Zurich, (20)
Jung & Partner Immobilientreuhand GmbH, in Rüschlikon, CHE-111.787.391, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2083715).
Statutenänderung:
06.05.2020.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bönirainstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüschlikon].
Numéro de publication: 2083715, Registre du commerce Zurich, (20)
Jung & Partner Immobilientreuhand GmbH, in Rüschlikon, CHE-111.787.391, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 36, Publ. 5160618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung Steiger, Doina Caroline, von Flawil und Niederhelfenschwil, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].