Aegidius Jung
domicilié à Krauchthal, de Niederhelfenschwil Mandats actifs: SOFT GmbH, byteNET GmbH et plus Connecté à: Dominik Gerber, Dominik Gerber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aegidius Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Aegidius Jung".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aegidius Jung" à jour.Vous suivez maintenant "Aegidius Jung".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Aegidius Jung
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Aegidius Jung
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Aegidius Jung
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Aegidius Jung
Numéro de publication: 5195928, Registre du commerce Berne, (36)
SOFT GmbH, in Vechigen, CH-035.4.035.919-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 3, Publ. 3269150).
Statutenänderung:
25.11.2008.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Aegidius, von Niederhelfenschwil, in Krauchthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4473830, Registre du commerce Argovie, (400)
Mevaco AG, in Aarau, CH-400.3.016.803-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2005, S. 2, Publ. 2686820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Aegidius, deutscher Staatsangehöriger, in Zell u.A. (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3269150, Registre du commerce Berne, (36)
SOFT GmbH, in Vechigen, CH-035.4.035.919-5, Worbstrasse 14, 3067 Boll, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von und Handel mit Software und Internetanwendungen, e-commerce mit diesen Produkten, sowie Softwareschulung. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke erwerben, vermieten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jung, Aegidius, von Niederhelfenschwil, in Krauchthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Gerber, Dominik, von Langnau im Emmental, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.